Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Direktion | Dekret | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Knevelsvej 13, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-24 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Legale ejere: Eva Ilum Steensig (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Navne: LIGHTHOUSE FAMILY ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Reelle ejere: Eva Ilum Steensig (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Stiftere: Eva Ilum Steensig (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2010-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SP 2022 A/S. (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-13 sletter virksomheden Ejerskaber: SP 2022 A/S. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-30)
Den 2022-01-27 fjernes Direktion: Eva Ilum Steensig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knevelsvej 13, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Høsterkøbvej 41, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-29 Statstidende Dekret
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høsterkøbvej 41, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2016-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Høsterkøbvej 41, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2014-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høsterkøbvej 41, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2014-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2014-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive handels-, service-, og konsulentvirksomhed, herunder eje de for driften af sådanne virksomheder nødvendige aktiver. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-01-30)
Den 2014-09-30 tilføjes Vedtægter: 2014-09-30 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2013-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2013-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Paradisvej 1, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Paradisvej 1, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-24 tilføjes Direktion: Eva Ilum Steensig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2007-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-24 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2007-09-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2007-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2007-09-24 tilføjes Legale ejere: Eva Ilum Steensig (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2007-09-24 tilføjes Navne: LIGHTHOUSE FAMILY ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2007-09-24 tilføjes Reelle ejere: Eva Ilum Steensig (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2007-09-24 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2007-09-24 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2007-09-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2007-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Stiftere: Eva Ilum Steensig (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2007-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2007-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-30)