Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilvordevej 52, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-27 fjernes Direktion: Morten Amtrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-27 fjernes Navne: VI AF 4. MARTS 2011 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-27 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 fjernes Revisor: REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 fjernes Stiftere: ADVOKATANPARTSSELSKABET AF 30.12.2004 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, konsulentvirksomhed og alt anden beslægtet virksomhed herunder gennem datterselskaber og andre associerede selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-04 tilføjes Navne: VI AF 4. MARTS 2011 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-03 fjernes Navne: VILVORDE INVEST ApS (offentliggjort 2007-09-21)
Den 2011-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-04 tilføjes Vedtægter: 2011-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilvordevej 52, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-21 tilføjes Direktion: Morten Amtrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 tilføjes Navne: VILVORDE INVEST ApS (offentliggjort 2007-09-21)
Den 2007-09-21 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 tilføjes Stiftere: ADVOKATANPARTSSELSKABET AF 30.12.2004 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)