Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Sommer | 20.09.2007 | 27.05.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Emborg | 26.09.2011 | 27.05.2014 | formand |
Dorte Birgitte Sommer | 11.10.2007 | 27.05.2014 | bestyrelse |
Anna-Sofie Arendt | 11.10.2007 | 26.09.2011 | bestyrelse |
Morten Sommer | 20.09.2007 | 27.05.2014 | bestyrelse |
Karl-Henrik Arendt | 20.09.2007 | 26.09.2011 | formand |
Morten Jensen | 20.09.2007 | 11.10.2007 | bestyrelse |