Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Navne | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-10 tilføjes Bestyrelse: Hans Misser Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2008-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: 31. December 2015, Vejle ApS. (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Danmarksgade 63, Frederikshavn ApS. (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2023-11-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-17 fjernes Bestyrelse: Hans Misser Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-27 tilføjes Legale ejere: D.P.P. Holding 2 ApS (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-04-26 fjernes Legale ejere: D.P.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønløkkevej 10, 5000 Odense C (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønløkkevej 10, 5000 Odense C (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-11-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-15 tilføjes Reelle ejere: Mie Kongstad Poulsen, Mikkel Kongstad Poulsen (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønløkkevej 10, 5000 Odense C (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2016-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindingvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af direktøren alene. (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-16 tilføjes Vedtægter: 2016-11-16 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-11-15 tilføjes Vedtægter: 2016-11-15 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-11-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Misser Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-15 tilføjes Navne: Vidtskuevej 20, Vejle ApS (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-14 fjernes Navne: KRISTIANSEN & KURE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-01 tilføjes Direktion: Hans Peter Poulsen (direktør) (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Peter Poulsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-10-31 tilføjes Legale ejere: D.P.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2016-10-30 fjernes Legale ejere: JO-KRI EJENDOMME A/S, PER KURE INVEST ApS (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-10-31 fjernes Direktion: Per Kure (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-19 tilføjes Legale ejere: JO-KRI EJENDOMME A/S, PER KURE INVEST ApS (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsinvestering og administration samt anden hermed forbunden aktivitet. (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2009-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 127.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening, eller ifølge fuldmagt af en direktør alene. (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2009-12-31 tilføjes Vedtægter: 2009-12-31 (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-03-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindingvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2007-08-30 tilføjes Direktion: Per Kure (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Navne: KRISTIANSEN & KURE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2007-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-08-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Stiftere: VINDING GRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-10-06)
Den 2007-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)