Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 15, 4573 Højby (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Legale ejere: Jane Mammen, Hans Henrik Mammen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: MAMMEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Reelle ejere: Jane Mammen, Hans Henrik Mammen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Stiftere: Jane Mammen, Hans Henrik Mammen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Direktion: Hans Henrik Mammen (direktion) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-03-02 fjernes Direktion: Jane Mammen (direktion) (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 15, 4573 Højby (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildevangsparken 142, 4390 Vipperød (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildevangsparken 142, 4390 Vipperød (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2018-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågerupvej 49, 4390 Vipperød (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-04-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-04-03 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2016-06-07 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågerupvej 49, 4390 Vipperød (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2014-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 15, 2620 Albertslund (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2013-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er alene passiv formuepleje. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2013-06-03 tilføjes Vedtægter: 2013-06-03 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 15, 2620 Albertslund (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2007-07-01 tilføjes Direktion: Jane Mammen (direktion) (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2007-07-01 tilføjes Legale ejere: Jane Mammen, Hans Henrik Mammen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2007-07-01 tilføjes Navne: MAMMEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2007-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jane Mammen, Hans Henrik Mammen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2007-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2007-07-01 tilføjes Stiftere: Jane Mammen, Hans Henrik Mammen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)