Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2016-09-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K-EJENDOMSINVEST K/S. (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2020-01-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være den ansvarlige deltager i kommanditselskabet K-Ejendomsinvest K/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Vedtægter: 2014-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 43, 2. th., 1360 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 tilføjes Direktion: Tine Kjærgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Legale ejere: Tine Kjærgaard (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2007-08-01 tilføjes Navne: TK HOLDING AF 1. AUGUST 2007 ApS (offentliggjort 2007-09-19)
Den 2007-08-01 tilføjes Reelle ejere: Tine Kjærgaard (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2007-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Stiftere: Tine Kjærgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-19)
Den 2007-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)