Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Øhlenschlæger | 17.09.2007 | 14.09.2012 | direktion |
Steffen Thordahl Nielsen | 17.09.2007 | 17.11.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susi Skovbjerg Øhlenschlæger | 31.05.2010 | 14.09.2012 | bestyrelse |
Finn Erling Christensen | 31.05.2010 | 14.09.2012 | formand |
Peter Sønderlyng | 06.07.2009 | 31.05.2010 | bestyrelse |
Torsten Erik Rasmussen | 30.09.2008 | 31.05.2010 | formand |
Henrik Frisch | 30.09.2008 | 02.06.2009 | bestyrelse |
Jakob Østervang | 30.09.2008 | 08.12.2008 | bestyrelse |
Jesper Øhlenschlæger | 17.09.2007 | 14.09.2012 | bestyrelse |
Steffen Thordahl Nielsen | 17.09.2007 | 06.07.2009 | bestyrelse |
Susi Skovbjerg Øhlenschlæger | 17.09.2007 | 30.09.2008 | bestyrelse |
Kasper Thordahl Kronborg | 17.09.2007 | 30.09.2008 | bestyrelse |