Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | Direktion | ||||
Navne | Bestyrelse | Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisgade 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 13 bhus., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2010-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SideDish I/S. (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2013-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: IDEOON ApS. (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SIDEDISH - FOOD INNOVATION ApS. (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 13 bhus., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2021-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 13 bhus., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-01-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-06-28 tilføjes Vedtægter: 2018-06-28 (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Vedtægter: 2018-06-01 (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Direktion: Hugo Dines Schmidt (direktør) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Direktion: Tilde Nygaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-01 tilføjes Navne: VE2 007 ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Bestyrelse: Tom Deichmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 fjernes Navne: VE2 ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-16)
Den 2018-03-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-16)
Den 2018-03-20 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-16)
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ve2.dk (offentliggjort 2015-07-27)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-08-19 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-16)
Den 2014-08-19 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-12 tilføjes Bestyrelse: Tom Deichmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Indretningsarkitekter (offentliggjort 2007-09-25)
Den 2007-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er udførelse og salg af ydelser indenfor indretning og industriel design, køb og salg samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 fjernes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Vedtægter: 2007-12-20 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 13 bhus., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2007-09-01 tilføjes Bestyrelse: Tilde Nygaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-01 tilføjes Direktion: Tilde Nygaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter (offentliggjort 2007-09-25)
Den 2007-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 375.000,00 (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2007-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Legale ejere: NYGAARD 1977 HOLDING ApS, SCHMIDT 1965 HOLDING ApS, LAURITZEN 1968 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2007-09-01 tilføjes Navne: VE2 ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2007-09-01 tilføjes Reelle ejere: Tilde Nygaard, Hugo Dines Schmidt, Morten Kjeldgaard Lauritzen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2007-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-16)
Den 2007-09-01 tilføjes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Stiftere: SCHMIDT 1965 HOLDING ApS, NYGAARD 1977 HOLDING ApS, LAURITZEN 1968 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-19)
Den 2007-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)