Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: René Nortung (direktør) (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: David Frøkjær-Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2008-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: PIRI ApS. (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2011-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOLDINGSELSKABET AF 10. MARTS 2007 ApS. (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-03-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Kroen Blovstrød ApS. (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2015-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Inbow ApS. (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Blue Aqua ApS. (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2022-12-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-02 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-06-07 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-06-07 tilføjes Direktion: David Frøkjær-Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2019-06-07 tilføjes Revisor: Erhvervs Consult ApS, godkendt revisionsvirksomhed (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-06-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-06-07 tilføjes Vedtægter: 2019-06-07 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-04-07 fjernes Revisor: Erhvervs Consult Registreret Revisor Tonny Skov Pedersen (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-02-21 fjernes Direktion: René Nortung (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-13 tilføjes Revisor: Erhvervs Consult Registreret Revisor Tonny Skov Pedersen (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2016-06-21 fjernes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2014-09-03 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2014-09-03 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-08 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 39-41, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-03 tilføjes Direktion: René Nortung (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i anlægsaktiver og værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Legale ejere: René Nortung (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2007-09-03 tilføjes Navne: NORTUNG HOLDING ApS (offentliggjort 2007-10-12)
Den 2007-09-03 tilføjes Reelle ejere: René Nortung (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2007-09-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-09-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2007-09-03 tilføjes Vedtægter: 2007-09-03 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2007-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-10-12)
Den 2007-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)