Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hannerupskovvej 9, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-05 fjernes Direktion: Tommy Bo Ovesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-05 fjernes Navne: TO HOLDING HØRBY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 fjernes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 fjernes Stiftere: Tommy Bo Ovesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET AF 1/7-2009, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 tilføjes Revisor: REVISIONSSELSKABET AF 1/7-2009, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 fjernes Revisor: O N REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Revisor: O N REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Revisor: NORDLAND REVISION-NORDLAND REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-10-08)
Den 2007-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hannerupskovvej 9, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-14 tilføjes Direktion: Tommy Bo Ovesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor bygge- og anlæg, køb og salg af fast ejendom og aktiviteter i forbindelse hermed samt investering i værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-10-08)
Den 2007-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Navne: TO HOLDING HØRBY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Revisor: NORDLAND REVISION-NORDLAND REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Stiftere: Tommy Bo Ovesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Vedtægter: 2007-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)