Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Binavne | ||||
Bibranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Kapital | ||||
Navne | Direktion | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2016-11-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2016-11-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2016-11-11 tilføjes Vedtægter: 2016-11-11 (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2016-11-11 fjernes Revisor: PLUS REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-07 tilføjes Revisor: PLUS REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2016-09-07 fjernes Revisor: REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-03-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-02-29 fjernes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom samt i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Vedtægter: 2012-09-27 (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2012-09-27 fjernes Binavne: ALT MULIG SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2012-07-01 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2012-07-01 tilføjes Bibranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2012-07-01 fjernes Bibranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2012-06-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Navne: LEJEGRUPPEN ApS (offentliggjort 2012-06-06)
Den 2012-05-01 fjernes Direktion: Kasper Maarbjerg Eulert-Bresson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 fjernes Navne: JC ESTATES ApS (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2012-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@lejegruppen.dk (offentliggjort 2011-02-21)
Den 2009-04-01 tilføjes Direktion: Kasper Maarbjerg Eulert-Bresson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Direktion: Carsten Peter Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Revisor: REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2009-02-12 fjernes Revisor: REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2008-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Isgårdsvej 16, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-17 tilføjes Binavne: ALT MULIG SERVICE ApS, ALT MULIG SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Direktion: Carsten Peter Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Legale ejere: LAUVRING INVEST ApS (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Navne: JC ESTATES ApS (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2007-09-17 tilføjes Reelle ejere: Jacob Renneberg Lauvring (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2007-09-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2007-09-17 tilføjes Revisor: REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Stiftere: LAUVRING INVEST ApS, CPR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2007-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)