Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2014-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ORBILOC ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-07 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-06 fjernes Hovedbranche: Dyrehandel (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-17 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2015-06-17 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2012-09-28 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2012-09-28 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Legale ejere: Anette Kristensen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2010-02-01 tilføjes Reelle ejere: Anette Kristensen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2009-05-04 tilføjes Direktion: Anette Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-04 fjernes Direktion: Jan Jægergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrehandel (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Dyrehandel (offentliggjort 2007-11-19)
Den 2007-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyborggade 3, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2007-09-17 tilføjes Direktion: Jan Jægergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og markedsføring af elektroniske løsninger inden for sikkerheds - og årvågningsudstyr til kæledyr og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Hovedbranche: Dyrehandel (offentliggjort 2007-11-19)
Den 2007-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Navne: PETLINK DANMARK ApS (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2007-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-09-17 tilføjes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Stiftere: REAL INVEST DANMARK ApS, PETLINK DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Vedtægter: 2007-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2007-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)