Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2007-09-13 sletter virksomheden Ejerskaber: LYNGE NIELSEN HUSE HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2014-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: LYNGE NIELSEN HUSE A/S. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2022-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-22 Statstidende Dekret
Den 2022-05-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Direktion: Jacques Lynge (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Jacques Lynge (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2019-05-01 fjernes Direktion: Tommy Frank Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 26, 1., 4690 Haslev (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Margrethehaven 6, 4681 Herfølge (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 tilføjes Kontaktoplysninger: salg.lynge@gmail.com (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-09 tilføjes Direktion: Tommy Frank Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2017-03-29 fjernes Direktion: Jacques Lynge (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-03-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-03-29 fjernes Revisor: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2015-09-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margrethehaven 6, 4681 Herfølge (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2007-09-13 tilføjes Direktion: Jacques Lynge (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder eje anparter og aktier, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Legale ejere: Jacques Lynge (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2007-09-13 tilføjes Navne: JACQUES LYNGE HOLDING ApS (offentliggjort 2007-09-17)
Den 2007-09-13 tilføjes Reelle ejere: Jacques Lynge (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2007-09-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2007-09-13 tilføjes Revisor: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2007-09-13 tilføjes Stiftere: Jacques Lynge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2007-09-13 tilføjes Vedtægter: 2007-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-17)
Den 2007-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)