Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-08 fjernes Navne: OMNIA INTERESSENTER DK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-08 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-08 fjernes Stiftere: Lise Gottlieb (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-04 fjernes Direktion: Kurt Kennert Ahnström (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Direktion: Kurt Kennert Ahnström (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Direktion: Michael Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i unoterede eller børsnoterede ejendomsselskaber i Danmark, Sverige og Tyskland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 fjernes Revisor: HR REVISION - STENLØSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Vedtægter: 2008-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Direktion: Michael Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 fjernes Direktion: Lise Gottlieb (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-13 tilføjes Direktion: Lise Gottlieb (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Navne: OMNIA INTERESSENTER DK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Revisor: HR REVISION - STENLØSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Stiftere: Lise Gottlieb (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)