Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbakken 22, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-16 fjernes Kontaktoplysninger: mail@briantroelsen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-16 fjernes Navne: 23. FEBRUAR 2011, VEJLE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Stiftere: Brian Vig Troelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-20 fjernes Direktion: Brian Vig Troelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Formål: Det er selskabets formål at drive virksomhed med kapitalanlæg, herunder investering og dermed beslægtet virksomhed, både direkte og gennem andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Navne: 23. FEBRUAR 2011, VEJLE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-22 fjernes Navne: BRIAN TROELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-09-17)
Den 2011-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Vedtægter: 2011-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 fjernes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-11-16)
Den 2007-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-11-16)
Den 2007-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@briantroelsen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbakken 22, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 tilføjes Direktion: Brian Vig Troelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Navne: BRIAN TROELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-09-17)
Den 2007-09-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Stiftere: Brian Vig Troelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)