Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Binavne | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vægten 13, 8920 Randers NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 fjernes Direktion: Mette Stadsgaard-Haun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 fjernes Navne: S-H INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Stiftere: Mette Stadsgaard-Haun (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-14 fjernes Binavne: S-HINVEST ApS, S-H-INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-06 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-06 fjernes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vægten 13, 8920 Randers NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-01 tilføjes Binavne: S-HINVEST ApS, S-H-INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Direktion: Mette Stadsgaard-Haun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i værdipapirer, samt anden, efter direktionens skøn, hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Navne: S-H INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Stiftere: Mette Stadsgaard-Haun (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Vedtægter: 2007-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)