Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2007-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: KIERTNER ApS. (offentliggjort 2019-07-27)
Den 2016-11-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Kiertner Kloak ApS. (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2019-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Orehøjvej 7, 3500 Værløse (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-12 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-11 fjernes Legale ejere: Stig Kiertner (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-11 fjernes Navne: HORSEMOSE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-11 fjernes Reelle ejere: Stig Kiertner (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-11 fjernes Stiftere: Stig Kiertner (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-14 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2018-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 fjernes Direktion: Stig Kiertner (direktion) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-02 fjernes Revisor: R-VISION, statsautoriserede revisorer ved Thomas Thorup Møllgaard (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-10-10 tilføjes Reelle ejere: Stig Kiertner (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-10 tilføjes Revisor: R-VISION, statsautoriserede revisorer ved Thomas Thorup Møllgaard (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2014-06-13 fjernes Revisor: Account Team Revisorfirma ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-24 tilføjes Revisor: Account Team Revisorfirma ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-27 fjernes Revisor: GRONEMANN'S REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-20 tilføjes Revisor: GRONEMANN'S REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-20 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orehøjvej 7, 3500 Værløse (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Direktion: Stig Kiertner (direktion) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2007-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde anparter og aktier i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-12 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Legale ejere: Stig Kiertner (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Navne: HORSEMOSE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 tilføjes Stiftere: Stig Kiertner (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2007-09-12 tilføjes Vedtægter: 2007-09-12 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-06)