Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIKING EXPRESS ApS. (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2020-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: I.H.Mundts Vej 22, 2830 Virum (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-12 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-25 fjernes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-25 fjernes Legale ejere: Martin From (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-25 fjernes Navne: FROM FINANCE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-25 fjernes Reelle ejere: Martin From (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-25 fjernes Stiftere: Martin From (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-14)
Den 2019-09-25 fjernes Kontaktoplysninger: ffhaps@gmail.com (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-14)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-14)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Bestyrelse: Martin From (formand) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Martin From (adm. dir) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-07-18 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-07-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-02 tilføjes Vedtægter: 2018-05-02 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: ffhaps@gmail.com (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2017-07-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Martin From (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Martin From (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: I.H.Mundts Vej 22, 2830 Virum (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2010-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 151, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-06 tilføjes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2009-06-05 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forvalte kapital ved indskud i andre selskaber og projekter samt placering af likvide midler efter behov. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2008-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2008-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2008-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Hr. Martin From. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2008-04-05 tilføjes Vedtægter: 2008-04-05 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-09-19)
Den 2007-09-19 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-09-19)
Den 2007-09-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 151, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-12 tilføjes Bestyrelse: Martin From (formand) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2007-08-12 tilføjes Direktion: Martin From (adm. dir) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2007-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2007-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-12 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2007-08-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-12 tilføjes Navne: FROM FINANCE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2007-08-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2007-08-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2007-08-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2007-08-12 tilføjes Stiftere: Martin From (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2007-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2007-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)