Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Lorenz Johan Hansen | 28.02.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lui Kastrup | 01.07.2007 | 28.02.2022 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Lorenz Johan Hansen | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Halborg-Bendtsen | 28.02.2022 | formand |
Karl Heinz Rudebeck | 21.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lui Kastrup | 01.07.2007 | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steen Lorenz Johan Hansen | 01.07.2007 | 27.02.2022 | formand |
Jens Langeland-Knudsen | 01.07.2007 | 04.03.2021 | bestyrelsesmedlem |