Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højrisvej 17, 3540 Lynge (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 21 b., 3520 Farum (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-12-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 21 b., 3520 Farum (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2015-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 2, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2010-11-25 fjernes Revisor: Rådhus Alle 13 udlejning, Egedal-Revision, RL Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive elinstallatørvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Navne: HARRING ELEKTRIC ApS (offentliggjort 2008-09-08)
Den 2008-07-09 fjernes Navne: HARRING EL ApS (offentliggjort 2007-09-13)
Den 2008-07-10 tilføjes Revisor: Rådhus Alle 13 udlejning, Egedal-Revision, RL Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 fjernes Revisor: PJ REVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Vedtægter: 2008-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2007-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: h@rring.dk (offentliggjort 2007-10-09)
Den 2007-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 2, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2007-09-12 tilføjes Direktion: Kim Ranild-Harring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2007-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 tilføjes Legale ejere: HARRING HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2007-09-12 tilføjes Navne: HARRING EL ApS (offentliggjort 2007-09-13)
Den 2007-09-12 tilføjes Reelle ejere: Kim Ranild-Harring (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2007-09-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 tilføjes Revisor: PJ REVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 tilføjes Stiftere: HARRING HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-13)
Den 2007-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)