Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 tilføjes Vedtægter: 2022-06-29 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-12-29 tilføjes Legale ejere: VERTICAL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-28 fjernes Legale ejere: VERTICAL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-29 tilføjes Reelle ejere: Jannik Calberg Hansson (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-28 fjernes Reelle ejere: Jannik Calberg Hansson (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-29 fjernes Bestyrelse: Anneke Christel Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 161, 4. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian Xs Alle 146, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 2.050.000,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-09-14 tilføjes Legale ejere: VERTICAL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2019-09-14 fjernes Legale ejere: Anneke Christel Rasmussen (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-13 fjernes Legale ejere: VERTICAL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-14 tilføjes Reelle ejere: Jannik Calberg Hansson (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2019-09-14 fjernes Reelle ejere: Anneke Christel Rasmussen (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-13 fjernes Reelle ejere: Jannik Calberg Hansson (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-14 tilføjes Vedtægter: 2019-09-14 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-04-20 tilføjes Vedtægter: 2018-04-20 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-09 tilføjes Legale ejere: VERTICAL MANAGEMENT ApS, Anneke Christel Rasmussen (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-08 fjernes Legale ejere: VERTICAL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-09 tilføjes Reelle ejere: Jannik Calberg Hansson, Anneke Christel Rasmussen (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-08 fjernes Reelle ejere: Jannik Calberg Hansson (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-05-21 tilføjes Bestyrelse: Anneke Christel Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2017-05-21 fjernes Bestyrelse: Lars Kleberg (formand) (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-05-21 tilføjes Reelle ejere: Jannik Calberg Hansson (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: VERTICAL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: Black Rhino ApS, W.A. INVEST ApS, VERTICAL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2015-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian Xs Alle 146, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2015-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: jch@naviators.dk (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med investering i værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Direktøren tegner Selskabet vedrørende den daglige drift. Enkeltstående større dispositioner af økonomisk betydning kan kun indgås af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2010-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 114, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2007-11-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 114, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2007-11-07)
Den 2007-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 12, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 12, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Kleberg (formand) (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2007-08-01 tilføjes Direktion: Jannik Calberg Hansson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2007-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Legale ejere: Black Rhino ApS, W.A. INVEST ApS, VERTICAL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2007-08-01 tilføjes Navne: YB INVEST ApS (offentliggjort 2007-09-12)
Den 2007-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Stiftere: W.A. INVEST ApS, VERTICAL MANAGEMENT ApS, Christian Boie Claussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-12)
Den 2007-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)