Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Riewe | 25.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Folke Lars-Göran Mellström | 25.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Keld Egelund | 07.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kurt Bisballe Jensen | 07.08.2009 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Anders Staffan Karlsson | 22.06.2020 | 25.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Arnold Georg Thorsell | 22.06.2020 | 25.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ernst Johan Lundquist | 28.04.2014 | 22.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Folke Lars-Göran Mellström | 13.01.2010 | 22.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Sten Tage Robert Olsson | 13.01.2010 | 28.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Poul Otto Anchersen Rasmussen | 07.08.2009 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |