Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Michael Elsnab | 10.09.2007 | 19.08.2019 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Michael Elsnab | 11.01.2017 | 02.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Christen Jens Elsnab | 11.01.2017 | 02.06.2017 | formand |
Lene Kjær Elsnab | 11.01.2017 | 02.06.2017 | næstformand |
Anders Fick Mortensen | 03.12.2015 | 30.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Fick Mortensen | 03.12.2015 | 30.12.2016 | formand |