Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøssemagergade 22, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 fjernes Direktion: Inge Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 fjernes Navne: IHA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Revisor: A A REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Stiftere: Inge Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøssemagergade 22, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 tilføjes Direktion: Inge Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab via ejerandele i andre selskaber, køb og salg af værdipapirer og anden formueforvaltning og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Navne: IHA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Revisor: A A REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Stiftere: Inge Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Vedtægter: 2007-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)