Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Direktion | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 4., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 4., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2014-03-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: APEX SOFTWARE ApS. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2014-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OPENCHALLENGES ApS. (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FlatPonies ApS. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Apex AI ApS. (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 4., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2018-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Lagunevej 7, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: drjakobrasmussen@gmail.com (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-09-02 fjernes Kontaktoplysninger: firadk@gmail.com (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri, administration, investering, finansiering, kursusvirksomhed, internet- og virksomhedsrådgivning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Vedtægter: 2013-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Revisor: R3 REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 tilføjes Revisor: R3 REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 fjernes Revisor: PROFIL REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 fjernes Revisor: REVIPARTNER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2011-03-18)
Den 2011-03-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-03-18)
Den 2011-03-16 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2010-06-08)
Den 2010-05-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2010-06-08)
Den 2010-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: firadk@gmail.com (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2010-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Lagunevej 7, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2007-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-24 tilføjes Direktion: Jakob Heyde Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-24 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-03 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-24 tilføjes Legale ejere: Jakob Heyde Rasmussen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2007-09-24 tilføjes Navne: AEGIS ApS (offentliggjort 2007-10-05)
Den 2007-09-23 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6000 (offentliggjort 2007-09-06)
Den 2007-09-03 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6000 (offentliggjort 2007-09-06)
Den 2007-09-24 tilføjes Reelle ejere: Jakob Heyde Rasmussen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2007-09-24 tilføjes Revisor: REVIPARTNER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-06)
Den 2007-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)