Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvagervej 9, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Hovedbranche: Reparation af kommunikationsudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-18 fjernes Navne: DENKOM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Stiftere: DENKOM-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Bestyrelse: Anne Helene Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Direktion: Dennis Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med håndværk m.v. indenfor telekommunikations- og elektronikvirksomhed og dermed beslægtet formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Revisor: MP REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-17 tilføjes Hovedbranche: Reparation af kommunikationsudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-16 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-09-11)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvagervej 9, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-05 tilføjes Bestyrelse: Anne Helene Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-05 tilføjes Direktion: Dennis Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-05 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-09-11)
Den 2007-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-05 tilføjes Navne: DENKOM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-05 tilføjes Revisor: MP REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-05 tilføjes Stiftere: DENKOM-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)