Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Kaa Andersen | 30.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeanette Louw-Reimer | 31.01.2023 | 30.06.2023 | direktør |
Dan Bjerregaard | 01.06.2021 | 31.01.2023 | direktør |
Kurt Kim Petersen | 14.03.2012 | 01.06.2021 | direktør |
Allan Strand Olesen | 20.09.2011 | 24.03.2012 | direktør |
Allan Strand Olesen | 02.06.2009 | 18.08.2011 | direktør |
Solveig Birte Rannje | 07.09.2007 | 02.06.2009 | direktør |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 04.09.2007 | 07.09.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jes Vengaard | 03.04.2018 | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Brag | 03.03.2017 | 10.10.2023 | formand |
Claus Dennig Jespersen | 03.03.2017 | 03.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Peter Kruse | 31.05.2016 | 03.03.2017 | formand |
Michael Brag | 31.05.2016 | 02.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Claus Dennig Jespersen | 22.12.2015 | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Sigurd Hundrup | 28.06.2013 | 22.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Kim Petersen | 14.03.2012 | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Juul | 14.03.2012 | 31.05.2016 | formand |
Allan Strand Olesen | 20.09.2011 | 24.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Allan Strand Olesen | 18.03.2009 | 18.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Kim Frimer | 24.07.2008 | 18.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Gorm Nielsen | 07.09.2007 | 28.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Andreasen | 07.09.2007 | 24.07.2008 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Møgelmose | 04.09.2007 | 07.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 04.09.2007 | 07.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kim Ketelsen | 04.09.2007 | 07.09.2007 | formand |