Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-27 tilføjes Bibranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-27 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-27 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 tilføjes Direktion: Jannik Ahlefeldt-Laurvig (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-27 fjernes Direktion: Irene Emily Ahlefeldt-Laurvig (direktør) (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensballegaardvej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensballegaardvej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2020-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensballegaardvej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2020-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensballegårdvej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensballegårdvej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 70, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 tilføjes Kontaktoplysninger: jal@stensballegaardgolf.dk (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 70, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 70, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 70, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 70, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-05-28 tilføjes Vedtægter: 2020-05-28 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-05-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 70, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 70, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 70, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 70, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 70, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 70, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2018-05-22 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-01 tilføjes Direktion: Irene Emily Ahlefeldt-Laurvig (direktør) (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-30 fjernes Direktion: Gitte Woetmann Stenz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Direktion: Gitte Woetmann Stenz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-31 fjernes Direktion: Peter Bjerremand Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive golfanlæg med tilhørende faciliteter og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-06 tilføjes Vedtægter: 2009-01-06 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-19 tilføjes Bestyrelse: Henrik Ahlefeldt-Laurvig (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-21 tilføjes Direktion: Peter Bjerremand Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-21 fjernes Direktion: Henrik Ahlefeldt-Laurvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sportsanlæg (offentliggjort 2007-11-01)
Den 2007-10-01 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsanlæg (offentliggjort 2007-11-01)
Den 2007-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 70, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2007-08-24 tilføjes Bestyrelse: Niklas Ahlefeldt-Laurvig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-24 tilføjes Direktion: Henrik Ahlefeldt-Laurvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Legale ejere: STENSBALLEGAARD GOLF A/S (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2007-08-24 tilføjes Navne: STENSBALLEGAARD GOLFDRIFT A/S (offentliggjort 2007-09-04)
Den 2007-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2007-08-24 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2007-08-24 tilføjes Stiftere: STENSBALLEGAARD GOLF A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-09-04)
Den 2007-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)