Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Binavne | Formål | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2007-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CAP2 ApS. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2013-07-19 sletter virksomheden Ejerskaber: SATLAB HOLDING ApS. (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Cap3 Holding ApS. (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 tilføjes Binavne: CAP2 Ejendomme ApS (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber, drive investeringsvirksomhed, handel og udlejning af fast ejendom samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-01 tilføjes Bibranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-09-28 tilføjes Vedtægter: 2016-09-28 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2015-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kiplings Alle 103, 9260 Gistrup (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2015-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stormgade 3, st. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber. (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Vedtægter: 2014-12-22 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2013-12-10 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Abildgaard Larsen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2007-09-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Abildgaard Larsen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2007-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stormgade 3, st. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2007-08-31 tilføjes Direktion: Jesper Abildgaard Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 tilføjes Navne: CAP2 HOLDING ApS (offentliggjort 2007-09-04)
Den 2007-08-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2007-08-31 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 tilføjes Stiftere: Jesper Abildgaard Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-04)
Den 2007-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)