Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 60, 5., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-29 fjernes Navne: TRADEPARTNERS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 fjernes Stiftere: Tommy Vestergaard Speiser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 fjernes Direktion: Bjarne Konrad Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-15 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2009-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 60, 5., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Direktion: Bjarne Konrad Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 fjernes Direktion: Tommy Vestergaard Speiser (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af EDB og Hi-Fi og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Navne: TRADEPARTNERS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Vedtægter: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 33, 1364 København K (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2008-12-31 fjernes Navne: ZAVE.DK ApS (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2007-09-13)
Den 2007-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 33, 1364 København K (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2007-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstøgade 7, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstøgade 7, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-03 tilføjes Direktion: Tommy Vestergaard Speiser (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2007-09-13)
Den 2007-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Navne: ZAVE.DK ApS (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Stiftere: Tommy Vestergaard Speiser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)