Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Fynbo Nielsen | 05.12.2018 | 25.03.2024 | direktør |
Roland Gagel | 06.09.2013 | 05.12.2018 | direktør |
Jan Lyngby Sørensen | 27.08.2009 | 06.09.2013 | direktør |
Dorte Karin Povlsen | 31.08.2007 | 27.08.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Fynbo Nielsen | 22.05.2023 | 25.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
René Sloth Gosvig | 13.09.2022 | 25.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Carsten-Roland Meier | 20.04.2022 | 22.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kim Fynbo Nielsen | 20.05.2019 | 13.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Guy Victor Celeste Vandersnickt | 05.12.2018 | 20.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Géry De Cloedt | 06.09.2013 | 25.03.2024 | formand |
Roland Gagel | 06.09.2013 | 20.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Emmanuel Pierre Maes | 06.09.2013 | 05.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bent Thorsen Larsen | 12.04.2013 | 06.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Peter Stenderup Jensen | 12.04.2013 | 06.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Morten Amtrup | 13.04.2012 | 06.09.2013 | formand |
Sven Lyse | 13.04.2012 | 12.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ib Paaskesen | 07.07.2011 | 06.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Christian Jensen | 07.07.2011 | 12.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ole Freddy Davidsen | 18.03.2010 | 07.07.2011 | formand |
Jan Lyngby Sørensen | 31.08.2007 | 07.07.2011 | bestyrelsesmedlem |