Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Rasmussen(virk.: 30) Reelle ejere | 0 % | 3,33 % | 3,33 % | 6,67 % |
Martin Schierning Wammen(virk.: 5) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 2,85 % | 2,85 % | 5,72 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Busk(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 20,00 % | 20,00 % |
Flemming Christensen(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carsten Pingel(virk.: 9) | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Karen Rasmussen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jakob Vasehus(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pia Gardø Riise(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Joacim Michailidis Jeppesen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anne Kirstine Busk(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sven-Eric Nilsson(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Andreas Lars-Magnus A Petersson(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mirella Panduro(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,64 % | 1,64 % | 3,28 % | 3,28 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Per Rasmussen | 01.01.2007 | Himmelev Sognevej 3, 4000 Roskilde |
Martin Schierning Wammen | 28.05.2016 | Ordrupvej 94, 2920 Charlottenlund |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Pia Gardø Riise | 01.01.2007 | Blovstrød Byvej 10C, 3450 Allerød |
Karen Rasmussen | 01.01.2007 | Himmelev Sognevej 3, 4000 Roskilde |
Carsten Pingel | 08.09.2010 | L.I. Brandes Alle 12, 1956 Frederiksberg C |
Anne Kirstine Busk | ||
Morten Busk | 26.08.2014 | Kongsbjergvej 26, 2830 Virum |
Flemming Christensen | 01.05.2015 | Marielystvej 21, 2000 Frederiksberg |
Jakob Vasehus | 01.02.2019 | Nakskovvej 5, 4000 Roskilde |
Joacim Michailidis Jeppesen | 01.08.2019 | Siamvej 16, 2300 København S |
Sven-Eric Nilsson | 08.05.2021 | Læssøesvej 23, 3000 Helsingør |
Mirella Panduro | 01.10.2021 | Slotsvej 8, 2920 Charlottenlund |
Andreas Lars-Magnus A Petersson |
Aktive virksomheder: (19) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ByFounders VC SPV I K/S | 44498170 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Cessatech A/S | 41293055 | NORMAL | Fremstilling af farmaceutiske præparater (212000) |
Founders Collective Invest I Feeder ApS | 38804219 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Founders Collective Invest I K/S | 38817361 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SB SERVICE & LEVERING ApS | 33772688 | NORMAL | Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (463410) |
Subsets ApS | 43205765 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
UBER DENMARK ApS | 35855882 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
VALTECH A/S | 25293606 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
byFounders Collective Invest II K/S | 42489514 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
byFounders VC Co-invest II ApS | 41820780 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
byFounders VC Feeder Fund I K/S | 39547546 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
byFounders VC Feeder Fund II K/S | 42489522 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
byFounders VC Fund I K/S | 38828495 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
byFounders VC Fund II K/S | 41832290 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
byFounders VC General Partner I ApS | 38804111 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
byFounders VC General Partner II ApS | 41820861 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
byFounders VC Invest I ApS | 38803980 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
byFounders VC Invest II K/S | 42996629 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
byFounders VC Management ApS | 38737554 | NORMAL | Formueforvaltning (663000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
08.10.2008 | 6,81 (km) | Rentemestervej 80, 2400 København NV | Landemærket 51, 1119 København K |
02.11.2010 | 0,22 (km) | Landemærket 51, 1119 København K | Sjæleboderne 4, 1122 København K |
06.05.2020 | 1,75 (km) | Sjæleboderne 4, 1122 København K | Bernstorffsgade 21, 1577 København V |
02.10.2023 | 4,23 (km) | Bernstorffsgade 21, 1577 København V | Kanonbådsvej 2, 1437 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 10.07.2024 og angivet som gældende fra 12.02.2011 (4871 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ECA INDUSTRY ASSOCIATION | 43592262 |
EC ALU A/S | 58298719 |
EC ALU SØLSTED A/S | 58298719 |
ECANDIDATE ApS | 30598083 |
ECAPACITY A/S | 30814037 |
ECAPACITY CONSULTING A/S | 30814037 |
ECAPACITY SYSTEMS A/S | 30814037 |
EC ApS | 27344445 |
eCAR A/S | 30356039 |
eCAR Holding Randers ApS | 37287903 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Per Rasmussen(virk.: 30) Reelle ejere | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Martin Schierning Wammen(virk.: 5) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pct. | 83 % | 0 % | 0 % | 6 % | 11 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Busk(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Flemming Christensen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Carsten Pingel(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Karen Rasmussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jakob Vasehus(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pia Gardø Riise(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Joacim Michailidis Jeppesen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anne Kirstine Busk(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sven-Eric Nilsson(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Andreas Lars-Magnus A Petersson(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mirella Panduro(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Pct. | 51 % | 0 % | 0 % | 5 % | 30 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Rasmussen(virk.: 30) Reelle ejere | 26 | 10 | 0 | 7 |
Martin Schierning Wammen(virk.: 5) Legale ejere | 0 | 5 | 0 | 5 |
Sum | 26 | 15 | 0 | 12 |
Pct. | 49 % | 28 % | 0 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Busk(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 4 | 1 | 4 |
Flemming Christensen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 7 | 3 | 13 |
Carsten Pingel(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 3 | 1 | 2 |
Karen Rasmussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jakob Vasehus(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 2 |
Pia Gardø Riise(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 1 | 0 | 0 |
Joacim Michailidis Jeppesen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 4 | 0 | 2 |
Anne Kirstine Busk(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sven-Eric Nilsson(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 6 | 0 | 3 |
Andreas Lars-Magnus A Petersson(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mirella Panduro(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 33 | 27 | 6 | 27 |
Pct. | 35 % | 29 % | 6 % | 29 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |