Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2010-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET ROSE HOLM ApS. (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglporten 3, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-18 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-18 fjernes Legale ejere: Torben Rose Holm (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-18 fjernes Navne: ROSE HOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-18 fjernes ObligatoriskEmail: atp@advokathuset.eu (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-18 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-18 fjernes Stiftere: Torben Rose Holm (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-04-06 tilføjes ObligatoriskEmail: atp@advokathuset.eu (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-31 fjernes Direktion: Torsten Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglporten 3, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 35, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2016-02-29 tilføjes Direktion: Torsten Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-02-29 fjernes Direktion: Torben Rose Holm (direktion) (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2015-09-08 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-09-08 fjernes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2011-10-20 tilføjes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2011-10-20 fjernes Revisor: DET FØLSOMME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 35, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2011-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vassingerødvej 147, 3540 Lynge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-07 tilføjes Revisor: DET FØLSOMME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 fjernes Revisor: GUNNI PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vassingerødvej 147, 3540 Lynge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-01 tilføjes Direktion: Torben Rose Holm (direktion) (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2007-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, at foretage investeringer, og at udøve enhver aktivitet, som efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2007-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2007-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2007-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2007-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2007-09-01 tilføjes Legale ejere: Torben Rose Holm (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2007-09-01 tilføjes Navne: ROSE HOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2007-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2007-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2007-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2007-09-01 tilføjes Revisor: GUNNI PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Stiftere: Torben Rose Holm (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2007-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2007-09-01 tilføjes Vedtægter: 2007-09-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2007-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2007-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-06)