Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Næssevej 36, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-15 fjernes Direktion: Jakob Søborg Albers (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-15 fjernes Kontaktoplysninger: MR_united1@hotmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-15 fjernes Navne: MJ CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 fjernes Revisor: Revisionsselskabet v/ Anders Christian Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 fjernes Stiftere: THORVALDSEN HOLDING ApS, SØBORG HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-25 tilføjes Revisor: Revisionsselskabet v/ Anders Christian Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 fjernes Revisor: PBH 22.357 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Næssevej 36, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyensgade 26, 4. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: MR_united1@hotmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-22 tilføjes Revisor: PBH 22.357 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2007-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyensgade 26, 4. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-30 tilføjes Direktion: Jakob Søborg Albers (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er ydelse af konsulentbistand og hermed beslægtet virksomhed samt investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Navne: MJ CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Stiftere: THORVALDSEN HOLDING ApS, SØBORG HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Vedtægter: 2007-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)