Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dirk Jessen | 09.10.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dirk Jessen | 31.08.2007 | 31.08.2007 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dan Birkedal | 31.08.2007 | bestyrelse |
Svend Bischoff | 31.08.2007 | bestyrelse |
Dirk Jessen | 31.08.2007 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Holdt Jacobsen | 31.08.2007 | 29.05.2016 | bestyrelse |
Michael Juhl | 31.08.2007 | 07.12.2010 | bestyrelse |
Francis Pascal Romstad | 31.08.2007 | 02.01.2009 | bestyrelse |