Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2007-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: K2 MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2011-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: PKM PROPERTIES ApS. (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2017-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: PALL RENEW ApS. (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PALL RENEW ApS. (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2019-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K2M Holding ApS. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2021-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K2 MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K2 MI Holding III ApS. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: K2 MI Holding I ApS. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: K2 MI Holding II ApS. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K2 MI Holding I ApS. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K2 MI Holding II ApS. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Centervej 27, st., 8260 Viby J (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselager Centervej 27, st., 8260 Viby J (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-01-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-02 fjernes Revisor: CENTER REVISION KJELLERUP REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2014-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Centervej 27, st., 8260 Viby J (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2014-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 34, 8361 Hasselager (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2014-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 34, 8361 Hasselager (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2014-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenkærgård 7, 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2014-06-07)
Den 2010-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenkærgård 7, 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2014-06-07)
Den 2010-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmboes Alle 8, 7. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2008-10-13)
Den 2009-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, drive formueforvaltning med køb og salg af værdipapirer, samt eje fast ejendom med henblik på udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Vedtægter: 2009-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmboes Alle 8, 7. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2008-10-13)
Den 2008-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 48, 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 48, 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-30 tilføjes Direktion: Per Krogh Melgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Legale ejere: Per Krogh Melgaard (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2007-08-30 tilføjes Navne: PER MELGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2007-08-31)
Den 2007-08-30 tilføjes Reelle ejere: Per Krogh Melgaard (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2007-08-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-08-30 tilføjes Revisor: CENTER REVISION KJELLERUP REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2007-08-30 tilføjes Stiftere: Per Krogh Melgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-31)
Den 2007-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)