Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Olstrupvej 24, 4690 Haslev (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Direktion: Lars Kramer (direktør) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-21 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Kontaktoplysninger: slotsdal@slotsdalejendomme.dk (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Legale ejere: KVSK ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Navne: SLOTSDAL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Reelle ejere: Lars Kramer (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Stiftere: Projektas Invest ApS, KVSK ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-05-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-04-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olstrupvej 24, 4690 Haslev (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 92, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Vedtægter: 2021-09-07 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2021-09-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2016-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 92, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 22, 3400 Hillerød (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 22, 3400 Hillerød (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2015-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 22, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Kontaktoplysninger: slotsdal@slotsdalejendomme.dk (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2013-11-28 tilføjes Legale ejere: KVSK ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2010-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og alle dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2010-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2010-09-27 tilføjes Vedtægter: 2010-09-27 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2009-05-07 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2009-05-07 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 22, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2009-05-01 fjernes Direktion: Preben Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 29, 3. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 29, 3. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-21 tilføjes Direktion: Preben Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2007-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-21 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2007-08-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2007-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2007-08-21 tilføjes Navne: SLOTSDAL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2007-08-21 tilføjes Reelle ejere: Lars Kramer (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2007-08-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2007-08-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2007-08-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2007-08-21 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Stiftere: Projektas Invest ApS, KVSK ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2007-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2007-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-25)