Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Kapital | Legale ejere | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cortex Park 12, 5230 Odense M (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Wichmandsgade 5, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2007-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 5E BYG A/S. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2011-05-05 sletter virksomheden Ejerskaber: 5E ENTREPRISE A/S. (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Middelfart Boldklub ApS. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: 5E ENTREPRISE A/S. (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Medarbejderselskabet 5E ApS. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Strandhøjen A/S. (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Strandhøjen A/S. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Strandhøjen A/S. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Strandhaven Karlslunde Strand ApS. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Medarbejderselskabet 5E ApS. (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: 5E ENTREPRISE A/S. (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2020-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Klosterbakken 12 ApS. (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 tilføjes Reelle ejere: Per Jørgensen (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-05 fjernes Reelle ejere: Per Jørgensen (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-25 tilføjes Reelle ejere: Per Jørgensen (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-24 fjernes Reelle ejere: Per Jørgensen (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-19 tilføjes Reelle ejere: Torben Nielsen (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-18 fjernes Reelle ejere: Torben Nielsen (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 485.716,00 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-12-20 tilføjes Legale ejere: 5E Holding 2 ApS, 5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS, Melfarhus ApS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-19 fjernes Legale ejere: 5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS, Melfarhus ApS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-20 tilføjes Reelle ejere: Torben Nielsen, Per Jørgensen, Torben Nielsen, Per Jørgensen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-20 fjernes Reelle ejere: Morten Vibæk, Allan Østergaard Sellebjerg, Kresten Andreasen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-19 fjernes Reelle ejere: Torben Nielsen, Per Jørgensen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wichmandsgade 5, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2015-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønvænget 3, 5260 Odense S (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2013-03-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@5e-byg.dk (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 tilføjes Legale ejere: 5E ØSTERGAARD INVEST ApS, 5E VIBÆK HOLDING ApS, KAL HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2010-12-15 tilføjes Reelle ejere: Morten Vibæk, Allan Østergaard Sellebjerg, Kresten Andreasen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2010-12-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-09 fjernes Revisor: PETTERSON & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønvænget 3, 5260 Odense S (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2010-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsparken 101, 5500 Middelfart (offentliggjort 2010-04-22)
Den 2010-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsparken 101, 5500 Middelfart (offentliggjort 2010-04-22)
Den 2010-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsparken 26, 3., 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-12 tilføjes Legale ejere: 5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS, Melfarhus ApS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2010-01-12 tilføjes Reelle ejere: Torben Nielsen, Per Jørgensen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2009-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere ejerandele i andre virksomheder samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-10 tilføjes Vedtægter: 2009-12-10 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-02-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsparken 26, 3., 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-24 tilføjes Bestyrelse: Per Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-24 tilføjes Direktion: Torben Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2007-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Navne: 5E HOLDING A/S (offentliggjort 2007-08-29)
Den 2007-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-08-24 tilføjes Revisor: PETTERSON & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Stiftere: Melfarhus ApS, KP Invest FINANS I A/S, AMK-5E HOLDING ApS, 5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-08-29)
Den 2007-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)