Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ourøgade 14, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-24 fjernes Kontaktoplysninger: doeboe@gmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-24 fjernes Navne: MEISLER OG BJERREGAARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: SEINDAL REVISION, REGISTREREDE REVISORER, FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Stiftere: Tim Meisler, Klaus Boe Hansen Bjerregaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 fjernes Direktion: Tim Meisler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Kontaktoplysninger: doeboe@gmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Direktion: Klaus Boe Hansen Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 tilføjes Vedtægter: 2009-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ourøgade 14, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Olai Gade 29, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-09-27)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-09-27)
Den 2007-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Olai Gade 29, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-27 tilføjes Direktion: Klaus Boe Hansen Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Navne: MEISLER OG BJERREGAARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Revisor: SEINDAL REVISION, REGISTREREDE REVISORER, FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Stiftere: Tim Meisler, Klaus Boe Hansen Bjerregaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)