Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørremarksvej 264, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-06 fjernes Direktion: Jesper Helveg Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-06 fjernes Navne: JF HOLDING, VARDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 fjernes Stiftere: J.H.T. HOLDING ApS, F. DYRVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørremarksvej 264, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-28 tilføjes Direktion: Jesper Helveg Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Navne: JF HOLDING, VARDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Stiftere: J.H.T. HOLDING ApS, F. DYRVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Vedtægter: 2007-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)