Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Kapital | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-08-20 sletter virksomheden Ejerskaber: HALLBERG BOLIG A/S. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2014-09-16 sletter virksomheden Ejerskaber: DANE ESTATES ApS. (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANE ESTATES ApS. (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2019-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HALLBERG BOLIG A/S. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 163.826,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Vedtægter: 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-02 tilføjes Revisor: EXACTA GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langagervej 54, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Direktion: Paul Anthony Hallberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Legale ejere: Paul Anthony Hallberg (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2007-08-19 fjernes Legale ejere: Paul Anthony Hallberg (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2007-08-20 tilføjes Navne: HALLBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2007-09-14)
Den 2007-08-20 tilføjes Reelle ejere: Paul Anthony Hallberg (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2007-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-08-20 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Stiftere: Paul Anthony Hallberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-14)
Den 2007-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Legale ejere: Paul Anthony Hallberg (offentliggjort 2017-11-18)