Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Interessenter | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-06 tilføjes Bestyrelse: Pia Due (suppleant) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-05 fjernes Bestyrelse: Lene Krogsgaard Andreassen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-15 tilføjes Bestyrelse: Pia Due (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2023-04-15 fjernes Bestyrelse: Jane Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-04-14 fjernes Bestyrelse: Pia Due (suppleant) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-04-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 tilføjes Legale ejere: Rikke Jeanette Halberg Sørensen (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Aksel Andreassen (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2021-05-01 fjernes Legale ejere: Sven Jensen (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: Niels Christian Clausen Sørensen (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2020-05-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-04 tilføjes Bestyrelse: Pia Due (suppleant) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2020-04-04 fjernes Bestyrelse: Carl Lysbeck Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-03 fjernes Bestyrelse: Jane Hansen (suppleant) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2019-04-06 tilføjes Bestyrelse: Jane Hansen (suppleant) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2019-04-06 fjernes Bestyrelse: Pia Due (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Aksel Andreassen, Lene Krogsgaard Andreassen (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Pia Jette Thomsen (direktør) (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2017-12-31 fjernes Direktion: Alfred Richardt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Bestyrelse: Pia Jette Thomsen (formand) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2015-12-31 fjernes Bestyrelse: Pia Jette Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2013-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 78, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-18 tilføjes Bestyrelse: Pia Due (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-18 fjernes Bestyrelse: Else Braa Hummelgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-18 tilføjes Direktion: Alfred Richardt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-18 fjernes Direktion: Alex Lindsov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-03 fjernes Revisor: Concept Revision Esbjerg A Per Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Bestyrelse: Else Braa Hummelgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering, herunder investering i ikke-erhvervsmæssig anvendt feriebolig i Frankrig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Vedtægter: 2008-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 78, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-24 tilføjes Direktion: Alex Lindsov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-24 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET FRANKRIG ApS (offentliggjort 2007-09-11)
Den 2007-08-24 tilføjes Legale ejere: Niels Christian Clausen Sørensen, Sven Jensen, Pia Due, Claus Boe Nielsen, Carl Lysbeck Hansen, Peter Nygaard (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2007-08-24 tilføjes Navne: K/S RESIDENCE DU PORT (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-08-24 tilføjes Revisor: Concept Revision Esbjerg A Per Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2007-09-11)
Den 2007-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)