Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Finn Poulsen | 15.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Simon Christensen | 22.02.2012 | bestyrelse |
Gustav Jakobsen | 22.02.2012 | bestyrelse |
Finn Johannes Poulsen | 01.07.2007 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Finn Poulsen | 09.06.2010 | 15.03.2016 | bestyrelse |
Hans Panny Pedersen | 09.06.2010 | 22.02.2012 | formand |
Simon Christensen | 09.06.2010 | 27.05.2011 | bestyrelse |
Leo Skjødt Mikkelsen | 01.06.2009 | 09.06.2010 | bestyrelse |
Morten Kusk | 01.07.2007 | 01.06.2009 | bestyrelse |