Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 28, 3790 Hasle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-06 fjernes Direktion: Peter Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-06 fjernes Navne: BYMARKEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 fjernes Revisor: Risegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og aktier i de Peter Hjorth Hansens helt eller delvist tilhørende selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 tilføjes Navne: BYMARKEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-24 fjernes Navne: JOWIKA HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2009-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 tilføjes Vedtægter: 2009-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 tilføjes Revisor: Risegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 28, 3790 Hasle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 15, 3790 Hasle (offentliggjort 2008-05-15)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 15, 3790 Hasle (offentliggjort 2008-05-15)
Den 2008-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 60, 3. tv., 3790 Hasle (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 60, 3. tv., 3790 Hasle (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2007-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-29 tilføjes Navne: JOWIKA HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2007-10-28 fjernes Navne: PBH 28.913 ApS (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2007-09-18 tilføjes Direktion: Peter Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-18 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-18 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-23 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Navne: PBH 28.913 ApS (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2007-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)