Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-30 tilføjes Vedtægter: 2024-06-30 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-09-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Laursen (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-08-31 fjernes Reelle ejere: Niels Laursen (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Arcon Holding A/S (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Jensen Gruppen A/S (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Laursen, Jens Hørby Jensen (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Jens Hørby Jensen (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højlundevej 8, 3540 Lynge (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Højlundevej 8, 3540 Lynge (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-03 tilføjes Legale ejere: Jensen Gruppen A/S (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2018-01-03 fjernes Legale ejere: Jens Hørby Jensen Holding ApS (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-01-03 tilføjes Reelle ejere: Jens Hørby Jensen (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2018-01-02 fjernes Reelle ejere: Jens Hørby Jensen (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-11-13)
Den 2009-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: admin@j-jensen.com (offentliggjort 2009-11-13)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-12-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-28 tilføjes Reelle ejere: Jens Hørby Jensen (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2007-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højlundevej 8, 3540 Lynge (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2007-08-20 tilføjes Direktion: Jens Hørby Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og investere i fast- ejendom samt udøvelse af entreprenør virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Legale ejere: Jens Hørby Jensen Holding ApS (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2007-08-20 tilføjes Navne: BYGADEN ApS (offentliggjort 2007-12-13)
Den 2007-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2007-08-20 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Vedtægter: 2007-08-20 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2007-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2007-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)