Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2011-09-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIND STORE ApS. (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2019-01-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-19 fjernes Revisor: ANDERSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Revisor: ANDERSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 fjernes Revisor: Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: St. Sct. Mikkels Gade 15, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-10-01)
Den 2013-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-10-08)
Den 2013-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Mathias Gade 72, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2012-09-26 tilføjes Revisor: Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-26 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Mathias Gade 72, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Direktion: Ole Hougaard Justesen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i tilknyttede og associerede virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Legale ejere: Ole Hougaard Justesen (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2007-08-13 tilføjes Navne: OLE JUST HOLDING ApS (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2007-08-13 tilføjes Reelle ejere: Ole Hougaard Justesen (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2007-08-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Vedtægter: 2007-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2007-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)