Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenbjergvej 23, 4550 Asnæs (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-23 (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-02-22 fjernes Hjemmeside: www.andersen-groenbech.dk (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-02-22 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med blomster og planter (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: peter@andersen-groenbech.dk (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-02-22 fjernes Legale ejere: Mogens Grønbech Nielsen, Peter Stig Munk Andersen (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-02-22 fjernes Navne: ANDERSEN & GRØNBECH ApS (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-02-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-02-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-02-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-02-22 fjernes Stiftere: Peter Stig Munk Andersen, Mogens Grønbech Nielsen (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2016-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2016-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Direktion: Peter Stig Munk Andersen (direktion) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenbjergvej 23, 4550 Asnæs (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2016-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 227, 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-04-04 tilføjes Hjemmeside: www.andersen-groenbech.dk (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2016-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@andersen-groenbech.dk (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2016-04-03 fjernes Kontaktoplysninger: paogmg@gmail.com (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, salg og levering af dekoration og udsmykning samt tilsvarende aktiviteter, herudover udlejning af fast ejendom og besiddelse af kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2014-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-11-05 tilføjes Vedtægter: 2014-11-05 (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2014-11-05 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-02-03 tilføjes Navne: ANDERSEN & GRØNBECH ApS (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2012-02-02 fjernes Navne: PETER A. & GRØNBECH ApS (offentliggjort 2011-08-15)
Den 2011-10-25 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 fjernes Revisor: REVIFIRMAET KONSULENTTJENESTEN ApS, BBJØRNILD REGNSKAB V/Registreret Revisor Birgitte Bjørnild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med blomster og planter (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2011-08-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2011-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: paogmg@gmail.com (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2011-08-15 tilføjes Navne: PETER A. & GRØNBECH ApS (offentliggjort 2011-08-15)
Den 2011-08-14 fjernes Navne: KUSKEN & GRØNBECH HOLDING ApS (offentliggjort 2007-08-24)
Den 2009-08-05 tilføjes Revisor: BBJØRNILD REGNSKAB V/Registreret Revisor Birgitte Bjørnild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 227, 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2007-08-23 tilføjes Direktion: Peter Stig Munk Andersen (direktion) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2007-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2007-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-23 (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2007-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2007-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2007-08-23 tilføjes Legale ejere: Mogens Grønbech Nielsen, Peter Stig Munk Andersen (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2007-08-23 tilføjes Navne: KUSKEN & GRØNBECH HOLDING ApS (offentliggjort 2007-08-24)
Den 2007-08-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2007-08-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2007-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2007-08-23 tilføjes Revisor: REVIFIRMAET KONSULENTTJENESTEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Stiftere: Peter Stig Munk Andersen, Mogens Grønbech Nielsen (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2007-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2007-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-16)