Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
William Christopher Tobin | 21.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Yde Jensen | 21.09.2023 | formand |
Søren Østergaard | 17.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Skaanderup | 28.05.2018 | 21.09.2023 | formand |
Jørgen Yde Jensen | 31.05.2013 | 20.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Valdemar Scavenius Sonne-Schmidt | 17.08.2007 | 28.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Skjalm-Rasmussen | 17.08.2007 | 31.05.2013 | bestyrelsesmedlem |