Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-12-23 fjernes Binavne: MARTIN FENSBY INVEST ApS, FENSBY1 ApS, FENSBY HOLDING ApS, FENSBY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 14, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-22 fjernes Direktion: Martin Fensby Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-22 fjernes Navne: FENSBY INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Stiftere: Martin Fensby Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer, ejendomme samt herudover at fungere som holdingselskab for fremtidige datterselskaber og efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 tilføjes Vedtægter: 2008-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 14, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-23 tilføjes Binavne: MARTIN FENSBY INVEST ApS, FENSBY1 ApS, FENSBY HOLDING ApS, FENSBY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Direktion: Martin Fensby Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Navne: FENSBY INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Stiftere: Martin Fensby Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)