Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-16 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-16 fjernes Kontaktoplysninger: bst@oei.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-16 fjernes Navne: ENFUTECH ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-16 fjernes Stiftere: ØSTJYSK INNOVATION A/S, Uddannelses- og Forsknings- ministeriet, ULDALL-DUCH HOLDING ApS, SKOU SAABYE HOLDING ApS, ORMAZD HOLDING ApS, MARTOL HOLDING ApS, LOST HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 fjernes Bestyrelse: Finn Skou Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 fjernes Direktion: Shervin Bahrami (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, udnytte og markedsføre en metode til behandling af patienter med HIV-infektion samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Vedtægter: 2010-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gustav Wieds Vej 10, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-29 tilføjes Bestyrelse: Jørn Frederik Falch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Bestyrelse: Jørn Renz Enggaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2007-09-06)
Den 2007-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gustav Wieds Vej 10, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-23 tilføjes Bestyrelse: Jørn Renz Enggaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Direktion: Shervin Bahrami (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2007-09-06)
Den 2007-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: bst@oei.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Navne: ENFUTECH ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Stiftere: ØSTJYSK INNOVATION A/S, Uddannelses- og Forsknings- ministeriet, ULDALL-DUCH HOLDING ApS, SKOU SAABYE HOLDING ApS, ORMAZD HOLDING ApS, MARTOL HOLDING ApS, LOST HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)